François Richard Vuille
residente a Chexbres, da Lausanne Mandati attuali: SIRESO Société d'Investissement de Suisse occidentale SA, Forces motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL) e di più Persone correlate: Yves André Froidevaux, Christian Tinguely, Patrick Bertschy e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Richard Vuille", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Richard Vuille"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Richard Vuille", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Richard Vuille"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome François Richard Vuille
Persone con il nome François Richard Vuille lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di automobili
Commercio di prodotti alimentari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di automobili
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome François Richard Vuille
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: François Richard Vuille
Numero di pubblicazione: 2295997, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alternative Bank Schweiz AG, in Olten, CHE-106.062.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990589).
Statutenänderung:
25.04.2015. Die anlässlich der Generalversammlung vom 24.05.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung fällt dahin, da die Generalversammlung mit Beschluss vom 25.04.2015 erneut eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt hat.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuille, François, von Lausanne, in Chexbres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cabarrubia, Francisco, von Elsau, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ledermann, Irene, von Madiswil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüscher, Monika, von Küttigen, in Concise, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnüriger, Bernadette, von Schwyz, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jiménez Garcia, Juan Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nusslé, Frédéric, von Lutry, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5847990, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alternative Bank Schweiz AG, in Olten, CH-249.3.001.358-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 14, Publ. 5590336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Rico, von Grüsch, in Rünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Markus, von Aarwangen, in Niederönz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Schum, Caroline, von Genf, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Felix, Barbara, von Parpan, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vuille, François, von Lausanne, in Chexbres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wuhrmann, Albi, von Meilen und Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.