Nadège Vuadens
residente a Montreux, da Vouvry Mandati attuali: farolab GmbH Persone correlate: Manfred Bänninger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nadège Vuadens", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nadège Vuadens"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nadège Vuadens", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nadège Vuadens"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nadège Vuadens
Persone con il nome Nadège Vuadens lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Nadège Vuadens
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nadège Vuadens
Numero di pubblicazione: 5829042, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 26, publizierten TR-Eintrag Nr. 27'141 vom 22.07.2010. farolab GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.036.666-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 26, Publ. 5748332).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänninger, Manfred, von Genève und Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von Genf und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Vuadens, Nadège, von Vouvry, in Wädenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4986584, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ifund services AG, in Zürich, CH-020.3.023.528-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 26, Publ. 4373600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuadens, Nadège, von Vouvry, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutbrod, Dr. Jochen, von Montana, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stuttgart (DE)].
Numero di pubblicazione: 4229600, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FAROLAB GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.036.666-1, Seestrasse 194, 8820 Wädenswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.11.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, die Wartung, die Konzeption und die Installation von wissenschaftlichen Geräten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, Finanzanlagen tätigen, Grundstücke erwerben, und Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bänninger, Manfred, von Genf und Zürich, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Vuadens, Nadège, von Vouvry, in Wädenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.