Jamie Eileen Vrijhof-Droese
residente a Dietikon, da Stallikon Mandati attuali: Raiffeisenbank an der Limmat Genossenschaft, Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) e di più Persone correlate: Cindy Eicher, Michaela Bächli, Tamara Zeko e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jamie Eileen Vrijhof-Droese", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jamie Eileen Vrijhof-Droese"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jamie Eileen Vrijhof-Droese", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jamie Eileen Vrijhof-Droese"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jamie Eileen Vrijhof-Droese
Persone con il nome Jamie Eileen Vrijhof-Droese lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Associazioni e federazioni
Esercizio di una società partecipate
Gestione fondi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Associazioni e federazioni
Esercizio di una società partecipate
Gestione fondi
Privato con il nome Jamie Eileen Vrijhof-Droese
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jamie Eileen Vrijhof-Droese
Numero di pubblicazione: HR02-1006051877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raiffeisenbank an der Limmat Genossenschaft, in Dietikon, CHE-107.126.364, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lips, Angela, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illi, Silvia, von Bonstetten, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stiefel, Karin, von Wikon, in Bözberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clement, Urs, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eicher, Cindy, von Riggisberg, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vrijhof-Droese, Jamie, von Stallikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bächli, Michaela, von Zürich, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeko, Tamara, von Schlieren, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005390802, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), in Zürich, CHE-101.488.001, Verein (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373800).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genoud, Laurent, von Anniviers, in Adliswil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cagiati, Anthony Hare, von Aarburg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Markus, von Egnach, in Bassins, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vrijhof-Droese, Jamie, von Stallikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005064960, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Weber Hartmann Vrijhof & Partners AG, in Zürich, CHE-107.908.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636443).
Statutenänderung:
18.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Bereitstellen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Handels- und Finanzgeschäften sowie die Akquisition von Anlagekunden. Sie kann ferner Vermögensverwaltungen durchführen sowie Beratungen auf diesem Gebiet übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ausserdem kann sie Lizenzen, Patente, Know-how und Handelsmarken erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vrijhof, Robert, von Stallikon, in Stallikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vrijhof-Droese, Jamie Eileen, von Stallikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].