Andreas von Salis
residente a Malans, da Malans Mandati attuali: Stiftung Lilla von Salis Persone correlate: Ursula Stäuble, Carl M. Müller, Cornelia Fintschin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas von Salis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas von Salis"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas von Salis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas von Salis"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas von Salis
Persone con il nome Andreas von Salis lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Andreas von Salis
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas von Salis
Numero di pubblicazione: 4345847, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Lilla von Salis, in Jenins, CHE-110.386.523, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3902125).
Weitere Adressen:
c/o Andreas von Salis, Bothmarweg 6, 7208 Malans GR. [gestrichen: Firma Elisabeth von Salis, Steigstrasse 10, 7304 Maienfeld].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Salis, Regula Elisabeth, von Maienfeld, in Maienfeld, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Salis, Andreas, von Malans, in Malans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fintschin, Cornelia, von Zürich, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Safien, in Jenins].
Numero di pubblicazione: 5756222, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ground15 AG, in Zollikon, CH-020.3.025.317-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2004, S. 27, Publ. 2614964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaudenz von Salis, Andreas, von Basel, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paredes, Christian, von Kirchberg SG, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Männedorf, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
HJS Treuhand AG (CH-020.3.911.885-4), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:HJS Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 3273712, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Life Holding, in Zürich, CH-020.3.026.160-0, Halten von Beteiligungen im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2005, S. 17, Publ. 2961172).
Statutenänderung:
28.02.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 1'553'699'588.-- [bisher: CHF 1'553'687'628.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'553'699'588.--.
Aktien neu:
33'776'078 Namenaktien zu CHF 46.-- [bisher: 33'775'818 Namenaktien zu CHF 46.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beroggi, Renato, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Robert, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichlin, Philippe, von Schwyz, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Salis, Andreas, von Basel, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Urs Werner, von Buochs, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Hettlingen, in Zug, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubacher, Beat, von Zürich, in Arni AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.