Raif von Moos
residente a Willisau, da Kosovo Mandati attuali: RM Armierungen GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raif von Moos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raif von Moos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Raif von Moos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Raif von Moos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Raif von Moos
Persone con il nome Raif von Moos lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Raif von Moos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Raif von Moos
Numero di pubblicazione: HR02-1006034265, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
RM Armierungen GmbH, bisher in Hünenberg, CHE-276.055.247, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511173).
Statutenänderung:
08.05.2024.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Ehrhardt & Partner Buchführung und Immobilien GmbH, Schädrütihalde 5, 6006 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Moos, Raif, kosovarischer Staatsangehöriger, in Willisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: HR01-1005511173, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
RM Armierungen GmbH, in Hünenberg, CHE-276.055.247, c/o c/o Hopan Consulting AG, Bösch 21, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau, insbesondere Armierungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind;
weiter kann sie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
von Moos, Raif, kosovarischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004977799, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Imperia Continental GmbH, in Luzern, CHE-159.538.521, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Moos, Raif, kosovarischer Staatsangehöriger, in Sachseln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kerim, Sala, kosovarischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Roman Andreas, von Knutwil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.