Barbara von Gunten-Steiner
residente a Hilterfingen, da Linden e Sigriswil Mandati attuali: Barbara von Gunten GmbH Persone correlate: Andreas von Gunten Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara von Gunten-Steiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara von Gunten-Steiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara von Gunten-Steiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara von Gunten-Steiner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara von Gunten-Steiner
Persone con il nome Barbara von Gunten-Steiner lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Barbara von Gunten-Steiner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara von Gunten-Steiner
Numero di pubblicazione: HR02-1004474357, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Andreas von Gunten GmbH, in Hilterfingen, CHE-113.637.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, Publ. 5459912).
Firma neu:
Carrosserie Andreas von Gunten GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Andreas, von Sigriswil, in Hilterfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
von Gunten-Steiner, Barbara, von Linden und Sigriswil, in Hilterfingen, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6725162, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NuadThai GmbH, in Thun, CH-092.4.017.626-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 6, Publ. 5259646).
Domizil neu:
c/o Roland Steiner, Allmendingenstrasse 67, 3608 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten-Steiner, Barbara, von Linden und Sigriswil, in Hilterfingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Steiner-Onsanit, Sawarin, von Linden, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Roland, von Linden, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numero di pubblicazione: 5259646, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NuadThai GmbH, in Thun, CH-092.4.017.626-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2006, S. 4, Publ. 3326576).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gesundheitszentrums in den Bereichen Wellness, Massage und Therapie sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Darlehen gewähren sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmung über die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 21'000.--.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Gunten-Steiner, Barbara, von Linden und Sigriswil, in Hilterfingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Steiner, Roland, von Linden, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Steiner-Onsanit, Sawarin, von Linden, in Thun, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].