Kurt von Däniken
residente a Mannenbach-Salenst, da Luzern e Erlinsbach (SO) Mandati attuali: Skyline Parking AG, Ranch AG. Persone correlate: Clay Trantham, Andrew Trantham, Benjamin Trantham e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt von Däniken", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt von Däniken"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt von Däniken", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt von Däniken"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kurt von Däniken
Persone con il nome Kurt von Däniken lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altre macchine
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di altre macchine
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Kurt von Däniken
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kurt von Däniken
Numero di pubblicazione: HR02-1005994850, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Skyline Parking AG, bisher in Zug, CHE-461.692.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856718).
Statutenänderung:
18.03.2024.
Sitz neu:
Zuzwil (SG).
Domizil neu:
Industriestrasse 25d, 9524 Zuzwil SG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Mit Erklärung vom 26.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhr, Raimund, irischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Däniken, Kurt, von Luzern, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005226118, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ranch AG., in Rebstein, CHE-102.596.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 19.11.2003, S.10, Publ. 1267368).
Statutenänderung:
16.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf einer Ranch in Rhodesien. Im Zusammenhang damit kann sie weitere Grundstücke kaufen und verkaufen.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Däniken, Stefan, von Luzern und Niedererlinsbach, in Stansstad, Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Ackermann, Dr. Konrad, von Egnach, in Egnach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischbacher-von Däniken, Ursula, von Luzern, in Widen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf, Delegierte, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Gabriella, genannt Gabi, von Altstätten, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Segmüller, Gabriella genannt Gabi, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Däniken, Kurt, von Luzern und Niedererlinsbach, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung betr. Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numero di pubblicazione: 6930422, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
von Däniken Konstruktionen, in Salenstein, CH-440.1.026.623-4, Seestrasse 2, 8268 Mannenbach-Salenstein, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Konstruktion, Beratung und Entwicklung im Maschinen- und Fahrzeugbau.
Eingetragene Personen:
von Däniken, Kurt, von Luzern und Erlinsbach SO, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Inhaber, mit Einzelunterschrift.