Christian von Burg
residente a Zürich, da Lohn (SH) e Balsthal Mandati attuali: Sintratec AG in Liquidation, BIMA Energie AG Persone correlate: Sebastian Steuer, Dominik Benjamin Solenicki, Herbert Hans Jörg von Burg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian von Burg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian von Burg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian von Burg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian von Burg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian von Burg
Persone con il nome Christian von Burg lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Produzione e fornitura di energia elettrica
Uffici di architettura e ingegneria
Produzione e fornitura di energia elettrica
Privato con il nome Christian von Burg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian von Burg
Numero di pubblicazione: HR02-1005454379, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sintratec AG, in Brugg, CHE-300.329.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberhofer, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Christian, von Balsthal, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR)].
Numero di pubblicazione: 2485631, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sintratec GmbH, in Brugg, CHE-300.329.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1658359).
Statutenänderung:
25.06.2015. 22.10.2015.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'200.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.10.2015 und Bilanz per 31.07.2015 mit Aktiven von CHF 220'150.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'415.62 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'002'000 Aktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
Sintratec AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sintratec SA) (Sintratec Ltd.).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Handel, Forschung und Entwicklung in den Bereichen Digitalproduktion sowie EDV Hard- und Softwarelösungen sowie Erbringen von Dienstleistungen in den genannten Bereichen im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'200.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'200.00.
Aktien neu:
1'002'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.10.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 20.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solenicki, Mario, von Neuenhof, in Obersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Burg, Herbert Hans Jörg, von Balsthal, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Joscha, von Obergerlafingen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lostorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Solenicki, Dominik, von Neuenhof, in Obersiggenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
von Burg, Christian, von Balsthal, in Teufen (AR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
BDO AG ( CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2356481, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InstaControl AG, in Winterthur, CHE-110.480.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, Publ. 6230522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Christian, von Balsthal und Lohn SH, in Lohn SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Matthias, von Worb, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolli, Herbert E., von Beringen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Ernst, von Marbach LU, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michaud, Serge, von Prangins, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Markus, von Freienwil, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Attiger, Markus Raimund, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bugget, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Rolf, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
REVITREU AG (CHE-107.395.183), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: REVITREU AG (CH-020.3.002.154-2)].