Fritz von Bergen
residente a Hasliberg Hohfluh, da Hasliberg Mandati attuali: Fritz von Bergen AG, Bauunternehmung Persone correlate: Katharina von Bergen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz von Bergen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz von Bergen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz von Bergen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz von Bergen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fritz von Bergen
Persone con il nome Fritz von Bergen lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Fritz von Bergen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fritz von Bergen
Numero di pubblicazione: 5950166, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tourismusverein Hasliberg, in Hasliberg, CH-092.6.003.791-3, Verein (SHAB Nr. 108 vom 09.06.1992, S. 2632).
Statutenänderung:
30.03.2007, 20.09.2010.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Tourismusförderung am Hasliberg.
Sein Aufgabenbereich umfasst insbesondere die:
Koordination der tourismusrelevanten Tätigkeiten zwischen Behörden, Vereinen, Transportunternehmungen und Privaten;
Mitwirkung bei der Erstellung und Erhaltung der für den Tourismus notwendigen Infrastruktur;
Mithilfe bei der Erhaltung schützenswerter Objekte und landschaftlicher Schönheiten am Ort;
Förderung des kulturellen und sportlichen Lebens;
Verwaltung und Erhaltung der Liegenschaft Twing, welche u.a. touristischen Körperschaften vermietet wird. Der Verein ist befugt, diese Aufgabenbereiche an andere Körperschaften zur Umsetzung zu übertragen. Der Tourismusverein Hasliberg kann auch Liegenschaften und Baurechte erwerben, geeignete Vorrichtungen anschaffen und erstellen sowie sich an Unternehmen, Gesellschaften und anderen Vereinen beteiligen, sowie dies für die Erreichung des Vereinszwecks förderlich ist.
Mittel neu:
Mieterträge der Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand, Revisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Greth, von Ersigen, in Hasliberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegfried, Peter, von Grosshöchstetten, in Hasliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Ernst, von Illnau-Effretikon, in Hasliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Weissenfluh, Eva, von Hasliberg, in Hasliberg Reuti (Hasliberg), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Martin, von Rohrbach, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neiger, Hanni, von Hasliberg, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlo, Ursula, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Thomas, von Grindelwald, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaaad, Urs, von Niederbipp, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Weissenfluh Neiger, Eveline, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli-Lüthi, Katrin, von Rüderswil und Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Bergen, Fritz, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1240854, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bauunternehmung von Bergen & Hügli AG, in Meiringen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 05.03.1985, S. 847).
Statutenänderung:
10.10.2003.
Firma neu:
Hügli Bau AG.
Domizil neu:
Funtenenstrasse 6, 3860 Meiringen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bergen, Fritz, von Hasliberg, in Hasliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Ingo, von Hasliberg, in Meiringen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
IMPLEMENTUS Treuhand GmbH, in Brienz BE, Revisionsstelle.