Christine Vollenweider Progin
residente a Sion, da Genève Mandati attuali: Fondation Investis-toit Persone correlate: Jean Yves Charles Roux, Thierry Pascal Schär, Laura Sarrasin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Vollenweider Progin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Vollenweider Progin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Vollenweider Progin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Vollenweider Progin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christine Vollenweider Progin
Persone con il nome Christine Vollenweider Progin lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Christine Vollenweider Progin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christine Vollenweider Progin
Numero di pubblicazione: HR02-1005364669, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Investis-toit, à Martigny, CHE-203.437.481, fondation (No. FOSC 112 du 13.06.2019, Publ. 1004650636).
Nouvelle adresse:
Rue des Sablons 15, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rosset, Eliane Gabrielle, de Martigny, à Sembrancher, présidente, avec signature collective à deux;
Grinzinger, Jennifer, de Vouvry, à Martigny, membre, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sarrasin, Laura, de Bovernier, à Martigny-Combe, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Gianadda, Marc Nicolas, de Sion, à Grimisuat, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Vollenweider Progin, Christine, de Genève, à Sion, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Philippin, Daniel, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3492879, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Investis-toit, à Martigny, CHE-203.437.481, c/o Jennifer Grinzinger, Chemin des Glariers 9, 1920 Martigny, fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
12.04.2017.
But:
entreprendre des projets de construction ou de rénovation de logements en collaboration avec des administrations communales, des mécènes, des investisseurs et des privés (propriétaires);
mettre en location des logements notamment à loyer modérés, à des personnes en situation de précarité (personnes seules, familles, personnes âgées ou en situation de handicap), apporter une aide à une population diversifiée, créer de nouveaux projets dans une logique de développement durable;
négocier et rechercher des fonds, agir dans l'acquisition et la vente de biens immobiliers;
s'occuper de la gestion des immeubles ou appartements et travailler en collaboration avec l'association Immo-Solidaire, partenaire principal pour le placement de personnes en situation de précarité.
Réserve de modification du but par les fondateurs:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Rosset, Eliane Gabrielle, de Martigny, à Sembrancher, présidente, avec signature collective à deux;
Sarrasin, François Bernard, de Bovernier, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), vice-président, avec signature collective à deux;
Grinzinger, Jennifer, de Vouvry, à Martigny, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Gianadda, Marc Nicolas, de Sion, à Grimisuat, membre, sans droit de signature;
Roux, Jean Yves Charles, de Grimisuat, à Fully, membre, sans droit de signature;
Schär, Thierry Pascal, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Vollenweider Progin, Christine, de Genève, à Sion, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire du St-Bernard Sàrl (CHE-114.713.093), à Orsières, organe de révision.