Liselotte Vogt-Baltensberger
residente a Dägerlen, da Nürensdorf Mandati attuali: WV Baumanagement AG, AMI Immo AG e di più Persone correlate: Emanuel Maurus Vogt, Gottfried Werner Vogt, Emanuel Maurus Vogt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Liselotte Vogt-Baltensberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Liselotte Vogt-Baltensberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Liselotte Vogt-Baltensberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Liselotte Vogt-Baltensberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Liselotte Vogt-Baltensberger
Persone con il nome Liselotte Vogt-Baltensberger lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Altri servizi sociali
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Altri servizi sociali
Privato con il nome Liselotte Vogt-Baltensberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Liselotte Vogt-Baltensberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005891951, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AMI Immo AG, in Einsiedeln, CHE-460.733.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964951).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt-Baltensberger, Liselotte, von Nürensdorf, in Dägerlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalheim an der Thur];
Vogt, Emanuel Maurus, von Remigen, in Dägerlen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 6745986, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
WV Baumanagement AG, bisher in Baden, CH-400.3.004.453-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2001, S. 9394).
Gründungsstatuten:
13.11.1981.
Statutenänderung:
14.06.2012.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Weidstrasse 7, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens für Architektur, Bauleitung und Baumanagement, Erstellung von Bauten als Generalunternehmerin oder Totalunternehmerin und allen damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte;
Handel mit Baumaterial und Waren aller Art;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen sowie bewirtschaften;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 14.6.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Gottfried Werner, genannt Werner, von Remigen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vogt, Werner, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Vogt-Baltensberger, Liselotte, von Nürensdorf, in Thalheim an der Thur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6733820, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AMI Immo AG, in Freienbach, CH-130.3.018.286-4, Weidstrasse 7, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2012.
Zweck:
Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens für die Erstellung von Bauten und allen damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte, wie Planung, Beratung, Vertretung, Ausführung von baugewerblichen Arbeiten aller Art, Handel mit Baumaterial und Waren aller Art;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen sowie bewirtschaften sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.6.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Vogt, Gottfried Werner, von Remigen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vogt-Baltensberger, Liselotte, von Nürensdorf, in Thalheim an der Thur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.