David Dominik Vogel
residente a Schaffhausen, da Leuggern Mandati attuali: Gaja maps GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Dominik Vogel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Dominik Vogel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Dominik Vogel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Dominik Vogel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Dominik Vogel
Persone con il nome David Dominik Vogel lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome David Dominik Vogel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Dominik Vogel
Numero di pubblicazione: 4381049, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft 'wohnen plus' Schaffhausen, in Schaffhausen, CHE-113.233.809, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth Luginbühl, Anna Margareta, genannt Annegret, von Oberthal, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Conrad, von Elgg, in Thalheim an der Thur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, David, von Leuggern, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtold, Andreas Karl, genannt Andres, von Schleitheim, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Piatti, Verena, genannt Vre, von Mendrisio, in Diessenhofen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1172585, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
UAV services GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.017.381-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2012, Publ. 6539278).
Firma neu:
UAV services GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(UAV service Sàrl en liquidation) (UAV service Sagl in liquidazione) (UAV service Ltd liab. Co in liquidation). Auflösung der Gesellschaft durch Gesellschafterversammlung vom 06.11.2013.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beilstein, Fred Laurent, von Hallau, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer und Liquidator, mit Unterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer mit Unterschrift zu zweien];
Vogel, David Dominik, von Leuggern, in Schaffhausen, Geschäftsführer und Liquidator, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Unterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1168191, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
'Wohnen im Hirschen', Genossenschaft 55plus Diessenhofen, bisher in Diessenhofen, CH-440.5.019.551-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6260368).
Gründungsstatuten:
28.08.2006.
Statutenänderung:
14.09.2013.
Firma neu:
Genossenschaft 'wohnen plus' Schaffhausen.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Hochstrasse 5, 8200 Schaffhausen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt in gemeinsamer Selbsthilfe, gemeinnützig das Ziel, ihren Mitgliedern gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen. Sie unterstützt das Mehr-Generationen-Wohnen mit eigenen Projekten, fördert zwischenmenschliche Begegnungen und bietet Raum für kulturelle und soziale Anlässe. Die Genossenschaft bezweckt, den Wohnraum dauerhaft zu tragbaren finanziellen Bedingungen abzugeben. Sie strebt das Zusammenleben im Sinne gesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität an. Die Genossenschaft vermietet dafür Wohn- und Arbeitsraum. Sie ist nicht gewinnorientiert. Zu diesem Zweck kann sie Liegenschaften und Grundstücke kaufen oder verkaufen, Liegenschaften auch mieten und vermieten und in Baurechte eintreten, alle dieselben um- oder überbauen. Sie kann sich auch an andern, dem gleichen oder ähnlichen Zweck dienenden Organisationen oder Körperschaften beteiligen. Beim Verkauf von Baurechten oder Grundstücken hat sie die Bestimmungen über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer zu beachten. Selbstverwaltetes Wohnen kann gefördert werden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung der Bemerkung ohne persönliche Haftung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- und Leistungspflichten laut Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth Luginbühl, Anna Margareta, genannt Annegret, von Oberthal, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Mitglied der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Wirth, Anna Margareta, von Gontenschwil, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen)];
Vogel, David, von Leuggern, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Conrad, von Elgg, in Thalheim an der Thur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.