Christian U. Vogel
residente a Basel, da Buchs (SG) e Sevelen Mandati attuali: Vogelschau GmbH, Stiftung Refdata Referenzdaten im schweizerischen Gesundheitswesen Persone correlate: Sabine Schläppi, Daniel Gelbart, Andreas Eyholzer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian U. Vogel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian U. Vogel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian U. Vogel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian U. Vogel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian U. Vogel
Persone con il nome Christian U. Vogel lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Christian U. Vogel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian U. Vogel
Numero di pubblicazione: HR02-1005218979, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SPAK AG, in Herisau, CHE-101.103.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Christian U., von Buchs SG und Sevelen, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Caroline, von Rüthi (SG), in Waldkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: 1628933, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung Refdata Referenzdaten im schweizerischen Gesundheitswesen, in Zug, CHE-109.531.422, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6934490).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Franz, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Freienbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Christian, von Buchs SG, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1575637, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
NVS Beteiligungs AG, in Herisau, CHE-107.435.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6722006).
Firma neu:
NVS Beteiligungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Christian U., von Buchs SG und Sevelen, in Rehetobel, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Brülisauer, Johannes K., von Appenzell, in Herisau, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].