Hansjörg Vögele
residente a Beringen, da Leuggern Mandati attuali: G & D Graphic & Design GmbH Persone correlate: Peter Vögele Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hansjörg Vögele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hansjörg Vögele"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hansjörg Vögele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hansjörg Vögele"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hansjörg Vögele
Persone con il nome Hansjörg Vögele lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome Hansjörg Vögele
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hansjörg Vögele
Numero di pubblicazione: 4802554, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
G & D, Graphic & Design GmbH, in Beringen, CH-290.4.002.197-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.1998, S. 649).
Statutenänderung:
12.12.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief. Laut Erklärung der Geschäftsführung vom 12.12.2008 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Peter, von Leuggern, in Beringen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 64'000.00];
Vögele, Hansjörg, von Leuggern, in Beringen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00].
Numero di pubblicazione: 3937828, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bechtle IT-Systemhaus Thalwil AG, in Thalwil, CH-020.3.901.481-1, Planung im Bereiche von Kommunikationsnetzwerken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2006, S. 18, Publ. 3640780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Hansjörg, von Oetwil an der Limmat, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appel, Christian, von Escholzmatt, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2897210, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CDC IT Group, bisher in Freienbach, CH-020.3.901.481-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2005, S. 15, Publ. 2768184).
Gründungsstatuten:
30.07.1990.
Statutenänderung:
15.06.2005.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CDC IT AG, in Thalwil (CH-020.3.007.397-1), gemäss Fusionsvertrag vom 18.04.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 7'592'490.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'786'204.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CDC Management Services AG, in Freienbach (CH-020.4.001.580-7), gemäss Fusionsvertrag vom 18.04.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 589'719.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'300.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CDC Human Resources AG, in Basel (CH-270.3.012.355-8), gemäss Fusionsvertrag vom 18.04.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 70'169.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'235.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
CDC IT AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 61, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Beratung im Bereiche von Kommunikationsnetzwerken. Sie kann mit Geräten und Zubehör handeln, solche selber herstellen und diese vermitteln oder direkt einrichten sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10000 Namenaktien zu CHF 10.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Sind die Adressen aller Aktionäre der Verwaltung bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busshart, Peter, von Zürich, in Richterswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Hänni, Philip, von Köniz, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Fidinter AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Brühwiler, Markus, von Fischingen, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler, Daniel, von Hemberg, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Habel, Claudia, von Muhen, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Peter, von Schiers, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jung, Roland, von Schüpfheim, in Römerswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leipziger, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hüntwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheidegger, Eveline, von Trub, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögele, Hansjörg, von Oetwil an der Limmat, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüest, Jürg, von Uffikon, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.