Valentina Vinante
residente a Zürich, da Italia Mandati attuali: CentralGyn AG Persone correlate: Jörg Hugo Obwegeser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valentina Vinante", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valentina Vinante"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valentina Vinante", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valentina Vinante"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Valentina Vinante
Persone con il nome Valentina Vinante lavorano in questi rami economici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Valentina Vinante
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Valentina Vinante
Numero di pubblicazione: HR02-1005866272, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gyno Obwegeser AG, in Zürich, CHE-492.866.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927466).
Statutenänderung:
03.10.2023.
Firma neu:
CentralGyn AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.06.2013 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Praxis Dr. J. Obwegeser , in Zürich, gemäss Vertrag vom 12.06.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 760'473.38 und Passiven von CHF 51'942.75, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 508'530.63 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pagnotta, Gerardina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vinante, Valentina, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Obwegeser, Dr. Jörg Hugo, von Schwerzenbach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].