Gennaro Villani
residente a Abtwil AG, da Italien e Ingenbohl Mandati attuali: Maler Villani GmbH Persone correlate: Monika Villani Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gennaro Villani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gennaro Villani"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gennaro Villani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gennaro Villani"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gennaro Villani
Persone con il nome Gennaro Villani lavorano in questi rami economici
Verniciatore
Verniciatore
Privato con il nome Gennaro Villani
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gennaro Villani
Numero di pubblicazione: HR02-1005252221, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
smart4life GmbH, in Arth, CHE-164.922.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148804).
Statutenänderung:
12.07.2021.
Sitz neu:
Steinen.
Domizil neu:
c/o Anna und Nerino Villani-Russo, Bahnhofstrasse 15, 6422 Steinen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villani, Gennaro, von Ingenbohl, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villani, Jordan, von Ingenbohl, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005148804, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
smart4life GmbH, in Arth, CHE-164.922.517, Mühlefluo 16, 6414 Oberarth, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Gebäudeautomation, Elektrotechnik, Infrastruktur Informationstechnik, Soft- und Hardwareentwicklung, Energiemanagement und Unterhaltselektronik, insbesondere in den Bereichen Beratung, Planung, Projektmanagement, Realisierung, Vertrieb, Unterhalt und Support, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Villani, Gennaro, von Ingenbohl, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004879435, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GA Consulting AG, in Risch, CHE-232.646.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villani, Gennaro, von Ingenbohl, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.