Stefan Vieli
residente a Landquart, da Vals Mandati attuali: Profinit KLG, SV Consulting & Trading GmbH Persone correlate: Fabian Perottoni, Joel Werner Gantenbein Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Vieli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Vieli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Vieli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Vieli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Vieli
Persone con il nome Stefan Vieli lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Stefan Vieli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Vieli
Numero di pubblicazione: HR01-1005979003, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Profinit KLG, in Landquart, CHE-313.920.650, Ziegelgut 9, 7206 Igis, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.03.2024.
Zweck:
Beratung von KMU in den Bereichen Produktion, Prozesse, Finanzen und IT.
Eingetragene Personen:
Gantenbein, Joel Werner, von Grabs, in Zizers, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perottoni, Fabian, von Cazis, in Bonaduz, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vieli, Stefan, von Vals, in Landquart, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005450223, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Testcenter Chur GmbH, in Chur, CHE-333.036.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348827).
Statutenänderung:
06.04.2022.
Firma neu:
SV Consulting & Trading GmbH.
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Ziegelgut 9, 7206 Igis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen. Sie betreibt überdies den Handel mit diversen Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghulam, Kalim Allaha, österreichischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vieli, Stefan, von Vals, in Landquart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005348827, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Testcenter Chur GmbH, in Chur, CHE-333.036.207, Sägenstrasse 4, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Testmöglichkeiten im Bereich Gesundheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vieli, Stefan, von Vals, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ghulam, Kalim Allaha, österreichischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.