Ronald Vetter
residente a Langendorf, da Huttwil Mandati attuali: Solfoot GmbH Persone correlate: Samuel Urs Fortunat Scheidegger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronald Vetter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronald Vetter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronald Vetter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronald Vetter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ronald Vetter
Persone con il nome Ronald Vetter lavorano in questi rami economici
Direzione aziendale e amministrazione
Direzione aziendale e amministrazione
Privato con il nome Ronald Vetter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ronald Vetter
Numero di pubblicazione: 3193017, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Solfoot GmbH, in Solothurn, CHE-101.113.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962445).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fussballclub Solothurn, in Solothurn, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Scheidegger, Samuel, von Sumiswald, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 1818209, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Solfoot GmbH, in Solothurn, CHE-101.113.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 20, Publ. 4791142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Robert, von Trub, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Rüetschli, Roland, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Scheidegger, Samuel, von Sumiswald, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 842850, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA, in Waldenburg, Fabrikation und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2001, S. 6569).
Firma neu:
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies SA in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.12.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregnard, Jean-Pierre, von Bonfol, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ditisheim, Michel, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Straumann, Hans, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Straumann, Kurt, von Waldenburg, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vetter, Ronald, von Huttwil, in Langendorf, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].