Regula Brigitte Vetsch
residente a Abtwil, da Grabs Mandati attuali: Engeler AG Heizungen, Zuzwil, Kreis Wasser AG Persone correlate: Zeno Michael Böhm, Dario Cilluffo, Heinrich Kreis e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Regula Brigitte Vetsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Regula Brigitte Vetsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Regula Brigitte Vetsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Regula Brigitte Vetsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Regula Brigitte Vetsch
Persone con il nome Regula Brigitte Vetsch lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Regula Brigitte Vetsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Regula Brigitte Vetsch
Numero di pubblicazione: HR02-1004999728, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Engeler AG Heizungen, Zuzwil, in Zuzwil (SG), CHE-107.103.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770218).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreis , Heinrich, von St. Gallen, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cilluffo, Dario, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetsch, Regula Brigitte, von Grabs, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2808335, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kreis Wasser AG, in St. Gallen, CHE-103.346.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 17, Publ. 5680280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-102.253.009), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Cursaro, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häberlin, Simon, von Amriswil, in Flawil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suarez, Maria Virgina, spanische Staatsangehörige, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetsch, Regula Brigitte, von Grabs, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5166166, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schneider Aquatec AG, in Thal, CH-320.3.027.474-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 18, Publ. 4877072).
Statutenänderung:
09.07.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.07.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mullis, Stephan, von Flums, in Staad SG (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Regula, von Grabs, in Bernhardzell (Waldkirch), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Cornel, von St. Gallen, Zürich und Winterthur, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.