Antonio Varretta
residente a Lyss, da Italia Mandati attuali: Varretta-Metalltechnik GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Varretta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Varretta"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Varretta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Varretta"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Antonio Varretta
Persone con il nome Antonio Varretta lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Antonio Varretta
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Antonio Varretta
Numero di pubblicazione: HR02-1005870481, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Varretta-Metalltechnik GmbH, in Lyss, CHE-113.316.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, S.0, Publ. 1692151).
Firma neu:
Varretta-Metalltechnik GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Antonio Varretta, Tulpenweg 42, 3250 Lyss. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Varretta, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Lyss, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1692151, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Varretta-Metalltechnik GmbH, in Brügg, CHE-113.316.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2011, Publ. 6294910).
Statutenänderung:
27.08.2014.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Industriering 42, 3250 Lyss.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Schlosser- und Schweissarbeiten. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Andrea, von Wynigen, in Lyss, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Varretta, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 3684840, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Varretta-Metalltechnik GmbH, in Brügg, CH-073.4.017.609-5, Bernstrasse Nord 2, 2555 Brügg bei Biel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.12.2006.
Zweck:
Allround-Mechanik, Metallbau, Schweisstechnik und Schmiedeisen-Gitter.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 08.12.2006 von Antonio Varretta, in Lyss, einen Drehbank Morando für CHF 10'000.--, einen Drehbank Schäublin und eine Fräsmaschine Zerjorka für je CHF 5'000.--, zum Preis von insgesamt CHF 20'000.--, welcher voll an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Varretta, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Moser, Andrea, von Wynigen, in Lyss, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.