Romein van Straaten
residente a St-Sulpice, da Paesi Bassi Mandati attuali: TheValueChain SA, Italent SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Romein van Straaten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Romein van Straaten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Romein van Straaten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Romein van Straaten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Romein van Straaten
Persone con il nome Romein van Straaten lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Intermediazione lavoratori
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Intermediazione lavoratori
Privato con il nome Romein van Straaten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Romein van Straaten
Numero di pubblicazione: 3384288, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
INAPA Schweiz AG, in Regensdorf, CH-020.3.903.513-6, Handel mit Papier, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2005, S. 16, Publ. 2985596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Viktor, von Zürich und Romoos, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
van Straaten, Romein, niederländischer Staatsangehöriger, in Pully, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Peter, von Zauggenried, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2693898, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BAUMGARTNER PAPIERS SA, in Brunegg, CH-400.9.025.296-4, Handel mit Papier, Karton und Verpackungsmaterialien usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2004, S. 1, Publ. 2200076).
mit Hauptsitz in:
Crissier.
Firma neu:
INAPA Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(INAPA Suisse SA) (INAPA Svizzera SA) (INAPA Switzerland Ltd).
Firma Hauptsitz neu:
INAPA Schweiz AG (INAPA Suisse SA) (INAPA Svizzera SA) (INAPA Switzerland Ltd) (CH-020.3.903.513-6).
Hauptsitz neu:
Regensdorf.
Handelsregistereintragung Hauptsitz neu:
21.09.1964 [letzte Publikation am Hauptsitz: SHAB 207 vom 25.10.2004, S. 18].
Zweck Hauptsitz neu:
Handel mit Papier und verwandten Erzeugnissen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen in der Schweiz.
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
Der ursprüngliche Hauptsitz BAUMGARTNER PAPIERS SA (CH-550.1.028.065-4) ist infolge Fusion mit der INAPA Schweiz AG (CH-020.3.903.513-6) gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Jacques, von Lausanne, in Epalinges, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Chariatte, Jean-François, von Porrentruy, in Blonay, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Jürg, von Lenk, in Opfikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Burkhard, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Würenlos, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Straaten, Romein, niederländischer Staatsangehöriger, in Gland, mit Kollektivprokura zu zweien;
Abgottspon, Anne-Marie, von Stalden VS, in Montreux, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bourgeois, Patrice, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Häuptli, Erich, von Biberstein, in Kloten, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dunant, Olivier, von Genf, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Heinrich, von Pfäffikon, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schumacher, Lukas, von Hochdorf, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2669188, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
INAPA Schweiz AG, in Regensdorf, CH-020.3.903.513-6, Handel mit Papier, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2004, S. 18, Publ. 2512200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Albert, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Theler, Pascal, von Zürich, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Heinrich, von Pfäffikon, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köble, Axel Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohler, Markus, von Zürich und Wynigen, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
van Straaten, Romein, niederländischer Staatsangehöriger, in Pully, mit Kollektivprokura zu zweien.