Roland Urech
residente a Goldau, da Seon Mandati attuali: Dim Sum GmbH Persone correlate: Hui Zhang Urech Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Urech"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Urech"
|
|
Roland Urech
residente a Hallwil, da Hallwil Mandati attuali: LANDI UNTERES SEETAL, Genossenschaft Persone correlate: Andrea Weber-Nussbaumer, Matthias Haldimann, Thomas Christen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Urech"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Urech"
|
|
Roland Urech
residente a Buchs, da Brunegg Mandati attuali: Roland Urech Photography Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Urech"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Urech"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Urech
Persone con il nome Roland Urech lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altro commercio con prodotti diversi
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Privato con il nome Roland Urech
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Urech
Numero di pubblicazione: HR02-1005719352, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roland Urech Photography, in Staufen, CHE-369.444.199, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666672).
Sitz neu:
Buchs (AG).
Domizil neu:
Gislifluestrasse 19, 5033 Buchs AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Roland, von Brunegg, in Buchs (AG), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staufen].
Numero di pubblicazione: 2828965, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LANDI UNTERES SEETAL, Genossenschaft, in Seon, CHE-105.770.353, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7174326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Peter, von Frutigen, in Seon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waser, Rudolf, von Engelberg, in Schafisheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zubler, Stefan, von Hunzenschwil, in Schafisheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urech, Roland, von Hallwil, in Hallwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5026624, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Urmax AG, in Dintikon, CH-400.3.009.763-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16.10.2003, S. 2, Publ. 1217312).
Firma neu:
Urmax AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Max, von Hallwil, in Niederlenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Urech, Hermine, von Hallwil, in Niederlenlz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Urech, André, von Hallwil, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strasser & Vögtli Treuhand AG, in Küttigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Roland, von Hallwil, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].