André Urech
residente a Schafisheim, da Hallwil Mandati attuali: Max Urech AG, Unimax AG e di più Persone correlate: Simone Urech, Mischael Kunz, Marco Sangrigoli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Urech"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Urech"
|
|
André Urech
residente a Baden, da Brunegg Mandati attuali: Beautyshooting GmbH, André Urech Contentloft Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Urech"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Urech"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Urech
Persone con il nome André Urech lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Servizi pubblicità
Commercio con macchine
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Servizi pubblicità
Privato con il nome André Urech
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Urech
Numero di pubblicazione: HR02-1005833792, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lienberger + Zuberbühler AG, in Bern, CHE-101.541.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001253).
Statutenänderung:
23.06.2023. 29.08.2023.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von optischen Erzeugnissen und Sehhilfen aller Art sowie die Erbringung optometrischer Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.08.2023 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000.00 zurückbezahlt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder in elektronischer Form.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieterle, Stefan, von Kaltbrunn, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Andreas, von Hallwil, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005723022, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Max Urech AG, in Dintikon, CHE-109.579.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Max, von Hallwil, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, André, von Hallwil, in Schafisheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kunz, Mischael, von Zürich, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sangrigoli, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urech, Dominique, von Hallwil, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urech, Simone, von Hallwil, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005689278, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
MTRS GmbH, in Birrhard, CHE-152.430.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, S.0, Publ. 6712034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Thürer, Susanne Sereina, von Chur, in Birrhard, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Andreas, von Brunegg, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Birrhard, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].