Daniel Urben
residente a Hölstein, da Niederdorf Mandati attuali: Golgatha Computershop D. Urben Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Urben", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Urben"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Urben", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Urben"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Urben
Persone con il nome Daniel Urben lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Daniel Urben
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Urben
Numero di pubblicazione: HR01-1005604049, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Urben Seyboth Generalplaner GmbH, in Zürich, CHE-159.707.491, Hegarstrasse 9, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.11.2022.
Zweck:
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros. Insbesondere Generalplanung von Bauten und Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seyboth, Jakob Johannes Alfred, von Zürich, in Islisberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Urben, Daniel Peter Franz, von Rapperswil-Jona, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2437023, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Golgatha Computershop D. Urben, bisher in Basel, CHE-107.560.714, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2004, S. 5, Publ. 2492740).
Sitz neu:
Hölstein.
Domizil neu:
Neumattstrasse 1, 4434 Hölstein.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urben, Daniel, von Niederdorf, in Hölstein, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Numero di pubblicazione: 5501474, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BRC Bauprozess Realisation Controlling GmbH, in Erlenbach ZH, CH-020.4.037.813-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2008, S. 27, Publ. 4731612).
Statutenänderung:
29.01.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nil, Stefan, von Loveresse, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'800.00;
Parisi, Peter, von Lichtensteig, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'800.00;
Hürzeler, Daniel, von Erlenbach ZH, in Schönenberg ZH, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'800.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Christian, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Micheli, Patric, von Morschach, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 146 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'800.00];
Scholl, Manuel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Urben, Daniel, von Rapperswil-Jona, in Fehraltorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'800.00].