Armin Ulrich
residente a Küssnacht am Rigi, da Küssnacht (SZ) Mandati attuali: BAKELS Nutribake AG, EMU Stiftung e di più Persone correlate: Pascal Hürlimann, Benno Eigenmann, Patrick Albert Gloggner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Armin Ulrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Armin Ulrich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Armin Ulrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Armin Ulrich"
|
|
Armin Ulrich
residente a Collonges-sous-Salève, da Francia Mandati attuali: Ascka ascenseurs conseils GE Sàrl Persone correlate: Alain Kälin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Armin Ulrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Armin Ulrich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Armin Ulrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Armin Ulrich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Armin Ulrich
Persone con il nome Armin Ulrich lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Direzione aziendale e amministrazione
Consulenza legale
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio di prodotti alimentari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Direzione aziendale e amministrazione
Consulenza legale
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Armin Ulrich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Armin Ulrich
Numero di pubblicazione: 6920520, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Aromatic Marketing AG, bisher in Horgen, CH-020.3.901.722-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 19, Publ. 4058280).
Gründungsstatuten:
28.03.1968.
Statutenänderung:
30.10.2012.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
bei Emu AG, Fännring 1, 6403 Küssnacht SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 30.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubscher-Hirschi, Maria, von Fräschels, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Persson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjö-Boo (SE), Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortag, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6152428, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HOCHDORF Nutribake AG, in Hochdorf, CH-100.3.785.680-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 11, Publ. 5580784).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Fabrikation, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Hilfsstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien;
Begründung, Erwerb und Verwertung von Verfahren und Patenten sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen für andere Unternehmen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Damian, von Breitenbach, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick Albert, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4271758, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
das digitale bild GmbH, in Speicher, CH-300.4.014.037-8, Digitale Fotografie, elektronische Bildbearbeitung, Datenverwaltung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4555).
Statutenänderung:
24.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Armin, von Appenzell, in Stein AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 23'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Erich, von Heimiswil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000 (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000);
Thalmann, Jürg, von Bischofszell, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000 (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 23'000).