Oleg Tsyura
residente a Uitikon Waldegg, da Germania Mandati attuali: Linvo Capital Management GmbH, Phoenix Resources AG e di più Persone correlate: Alexander Kogan, Sabrina Dichne, Johann Ekkert Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oleg Tsyura", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oleg Tsyura"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oleg Tsyura", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oleg Tsyura"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oleg Tsyura
Persone con il nome Oleg Tsyura lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Oleg Tsyura
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oleg Tsyura
Numero di pubblicazione: HR02-1006119105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UCG Finance AG, in Zürich, CHE-353.501.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2024, Publ. 1005975912).
Statutenänderung:
23.08.2024.
Firma neu:
UCG Trade AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(UCG Trade SA) (UCG Trade Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, sowie sämtliche damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsyura, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saravanan, Ashwin, von Rümlang, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006111494, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Linvo Capital Management GmbH, in Zürich, CHE-253.985.715, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UCG Finance AG (CHE-353.501.029), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsyura, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005975912, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UCG Finance AG, in Zürich, CHE-353.501.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rokitta, David Victor, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsyura, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.