Flurin Tschuor
residente a Wikon, da Trun Mandati attuali: Kleintierpraxis TiM AG, Tierklinik Mittelland AG e di più Persone correlate: Simone Katharina Niederhäuser, Corinne Isabelle Gloor, Corinne Isabelle Gloor e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Flurin Tschuor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Flurin Tschuor"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Flurin Tschuor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Flurin Tschuor"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Flurin Tschuor
Persone con il nome Flurin Tschuor lavorano in questi rami economici
Veterinaria
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Veterinaria
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Flurin Tschuor
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Flurin Tschuor
Numero di pubblicazione: HR02-1005802537, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kleintierpraxis TiM AG, in Windisch, CHE-226.556.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005497354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochstrasser, Dr. Jacqueline Lilian, von Küsnacht (ZH), in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hochstrasser, Philipp Carl, von Winterthur, in Windisch, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschuor, Flurin, von Trun, in Wikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Corinne Isabelle, von Birrwil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhäuser, Simone Katharina, von Wattenwil, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005612118, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TKMH GmbH, in Oftringen, CHE-264.059.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005382462).
Statutenänderung:
09.11.2022.
Stammkapital neu:
CHF 75'000.00 [bisher: CHF 45'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 09.11.2022 wurde das Stammkapital von CHF 45'000.00 auf CHF 75'000.00 durch Ausgabe von 300 Stammanteile zu CHF 100.00 erhöht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.11.2022 gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.11.2022 30 voll liberierte Namenaktien der Tierklinik Mittelland AG, in Oftringen (CHE-110.616.893), wofür CHF 30'000.00 auf das Stammkapital angerechnet werden.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschuor, Flurin, von Trun, in Wikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005403738, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Tierklinik Mittelland AG, in Oftringen, CHE-110.616.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger-Rohr, Dr. Jürg, von Gontenschwil und Zofingen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschuor, Flurin, von Trun, in Wikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gloor, Corinne Isabelle, von Birrwil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.