Cla Tschenett
residente a Chur, da Val Müstair Mandati attuali: Aimara AG Persone correlate: Aurora Cristina Tschenett-Maguina Santiago Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cla Tschenett", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cla Tschenett"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cla Tschenett", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cla Tschenett"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cla Tschenett
Persone con il nome Cla Tschenett lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome Cla Tschenett
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cla Tschenett
Numero di pubblicazione: HR02-1005301233, Ufficio del registro di commercio Grigioni
DIDEE GmbH, in Zizers, CHE-387.089.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschenett, Cla, von Val Müstair, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veraguth, Mario, von Thusis, in Zizers, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wyss-Frei, Andraina, von Rapperswil-Jona, in Fläsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005107908, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pietro Cunti Gips + Trockenbau AG, in Chur, CHE-193.129.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198543).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cunti, Pietro, von Arosa, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Knörr, Marcel, von Lüterswil-Gächliwil, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschenett, Claudio, von Val Müstair, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Melo, Michael, portugiesischer Staatsangehöriger, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005046760, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tschenett Sils GmbH, in Sils im Engadin/Segl, CHE-430.666.619, Via Pas-chs 10, 7514 Sils/Segl Maria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tschenett, Claudio, von Val Müstair, in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.