Florian Triet
residente a Bad Ragaz, da Bad Ragaz Mandati attuali: F. Triet Chur GmbH, mit Sitz in Luzern Persone correlate: Reto Sommer, Gion Guido Arpagaus Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Florian Triet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Florian Triet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Florian Triet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Florian Triet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Florian Triet
Persone con il nome Florian Triet lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Florian Triet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Florian Triet
Numero di pubblicazione: 1810507, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
F. Triet Chur GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-113.279.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2011, Publ. 6375068).
Statutenänderung:
01.10.2014. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Beim Stammanteil von CHF 5'000.00 handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich (CH-020.9.001.376-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triet, Florian, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil) [bisher: Coop Mineraloel AG, , in Allschwil (CH-280.3.917.915-8)].
Numero di pubblicazione: 5467270, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
F. Triet Chur GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.787.041-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 12, Publ. 5200488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triet, Florian, von Bad Ragaz, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich (CH-020.9.001.376-9), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5200488, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
F. Triet Chur GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CH-100.4.787.041-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 10, Publ. 3656140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Bruno, von Schaffhausen, in Schlatt TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triet, Florian, von Bad Ragaz, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.-- [bisher: in Bad Ragaz];
Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CH-280.3.917.915-8), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.-- [bisher: Coop Mineraloel AG, in Allschwil, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sommer, Reto, von Wyssachen, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.