Dr. Oliver Triebold
residente a Zumikon, da Grenchen Mandati attuali: Schellenberg Wittmer AG Persone correlate: Charles Goumaz, Benjamin Gottlieb, Roland Wild e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Oliver Triebold", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Oliver Triebold"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Oliver Triebold", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Oliver Triebold"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver Triebold
Persone con il nome Oliver Triebold lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Officio di notare e avvocato
Privato con il nome Oliver Triebold
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Triebold
Numero di pubblicazione: HR02-1005005405, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schellenberg Wittmer AG, in Zürich, CHE-105.983.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Manuel, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser Russenberger, Nathalie, von Neuenhof, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtsch, Philippe, von Mels, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mies];
Ah Choon, Jean Jacques, von Vernier, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thônex];
Burrus, Louis, von Boncourt, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Groz, Philipp, von Neckertal, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Houdrouge, Tarek, von Guttet-Feschel, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Maraia, Jean-Frédéric, von Lancy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Sansonetti, Pietro, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Veyrier];
Triebold, Oliver, von Grenchen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].
Numero di pubblicazione: 3846727, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Joventa AG, in Eschenbach SG, CHE-107.375.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800497).
Firma neu:
Joventa AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Joventa SA en liquidation) (Joventa Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schieser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Olgiati, Dr. Lorenzo, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Triebold, Dr. Oliver, von Grenchen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1547249, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Sterling Fluid Systems (Schweiz) AG, in Schaffhausen, CHE-107.077.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Triebold, Dr. Oliver, von Grenchen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rix, Hans-Peter, genannt Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Itzehoe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Abruzzo, Lorena, von Schaffhausen, in Stetten SH, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.