Christian Tresch
residente a Lausanne, da Silenen Mandati attuali: Gérobat Sàrl Persone correlate: Pascal Alain Calderari Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Tresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Tresch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Tresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Tresch"
|
|
Christian Tresch
residente a Altdorf, da Göschenen Mandati attuali: Tresch Polybau GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Tresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Tresch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Tresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Tresch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Tresch
Persone con il nome Christian Tresch lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christian Tresch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Tresch
Numero di pubblicazione: HR02-1005511118, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Tresch Polybau GmbH in Liquidation, in Altdorf (UR), CHE-105.994.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293461).
Firma neu:
Tresch Polybau GmbH. Widerruf der Auflösung gemäss Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2022 [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2021 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Christian, von Göschenen, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005462460, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Claude Bucher AG, in Luzern, CHE-107.997.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Paul, von Spiringen, in Cham, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Daniel, von Grosswangen, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Christian, von Göschenen, in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthold, Stefan, von Alpnach, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Nino Samuel, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005293461, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Tresch Polybau GmbH, in Altdorf (UR), CHE-105.994.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832674).
Firma neu:
Tresch Polybau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Christian, von Göschenen, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].