Vladimíra Trabalíková Gremper
residente a Stein, da Zeiningen Mandati attuali: Föhrengarten AG, Rheinhalde AG in Liquidation e di più Persone correlate: Marley Posada Montoya, Fritz Albert Maurer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vladimíra Trabalíková Gremper", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vladimíra Trabalíková Gremper"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vladimíra Trabalíková Gremper", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vladimíra Trabalíková Gremper"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Vladimíra Trabalíková Gremper
Persone con il nome Vladimíra Trabalíková Gremper lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Vladimíra Trabalíková Gremper
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Vladimíra Trabalíková Gremper
Numero di pubblicazione: HR02-1005905361, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ZEPA Wohnen AG, in Stein (AG), CHE-216.373.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749833).
Firma neu:
ZEPA Wohnen AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o optimation, Christian Zumsteg, Ziegelackerstrasse 46, 4313 Möhlin Liquidationsadresse.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trabalíková Gremper, Vladimíra, von Zeiningen, in Stein (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
optimation, Christian Zumsteg (CHE-109.318.242), in Möhlin, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1005749833, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ZEPA Wohnen AG, in Stein (AG), CHE-216.373.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gremper, Leo, von Zeiningen, in Stein (AG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trabalíková Gremper, Vladimíra, von Zeiningen, in Stein (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005352316, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Römer Immobilien AG, in Stein (AG), CHE-100.813.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005322185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trabaliková Gremper, Vladimira, von Zeiningen, in Stein (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zobrist, Beat, von Hendschiken, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].