Roger Tondeur
residente a Dubaï, da Porrentruy Mandati attuali: MCI NEXT HOLDING SA Persone correlate: Jurriaen Sleijster, Olivier Giauque, Yves Alexandre e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Tondeur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Tondeur"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Tondeur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Tondeur"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Tondeur
Persone con il nome Roger Tondeur lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Roger Tondeur
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Tondeur
Numero di pubblicazione: 2584422, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MCI Group Holding SA, Zweigniederlassung Glattbrugg, in Opfikon, CH-020.9.001.119-9, Organisieren von Kongressen, Konferenzen, Seminaren, von Incentives, das Lancieren von Produkten und anderen besonderen Veranstaltungen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2004, S. 19, Publ. 2066422).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Statuten Hauptsitz neu:
Statuten geändert am: 01.07.2004 [bisher: Statuten Hauptsitz: Statuten geändert am 09.09.2003].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tondeur, Roger, von Zürich, in Genf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Rudolf, von Oberwil im Simmental, in Genf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vernier, mit Einzelunterschrift];
Tondeur, Sébastien, von Porrentruy, in La Rippe, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Wigert, Ursula, von Rickenbach TG, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Wichmann, Martti, finnischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2066422, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MCI Group SA, Zweigniederlassung Glattbrugg, in Opfikon, Organisieren von Kongressen, Konferenzen, Seminaren, von Incentives, das Lancieren von Produkten und anderen besonderen Veranstaltungen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2002, S. 17, Publ. 586504).
mit Hauptsitz in:
Genf.
Firma neu:
MCI Group Holding SA, Zweigniederlassung Glattbrugg.
Firma Hauptsitz neu:
MCI Group Holding SA.
Statuten Hauptsitz neu:
Statuten geändert am 09.09.2003 [bisher: Statuten Hauptsitz: Statuten geändert am: 05.07.2002].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tondeur, Michel, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tondeur, Roger, von Zürich, in Genf, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Tondeur, Sébastien, von Porrentruy, in La Rippe, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MCI Group SA, Zweigniederlassung Glattbrugg, in O p f i k o n, Flughofstrasse 37, 8152 Glattbrugg, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
MCI Group SA.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Genf.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Handelsregisteramt des Kantons Genf.
Zweck Hauptsitz:
Organisieren von Kongressen, Konferenzen, Seminaren, von Incentives, das Lancieren von Produkten und anderen besonderen Veranstaltungen, Dienstleistungen im Tourismus- und Veranstaltungsbereich, sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Softwares.
Eingetragene Personen:
Tondeur, Michel, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tondeur, Roger, von Zürich, in Genf, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Rudolf, von Oberwil im Simmental, in Vernier, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Wigert, Ursula, von Rickenbach TG, in Genf, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Kurmann, Christian, von Zell LU, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.