Maurizio Togni
residente a Zürich, da Verzasca Mandati attuali: EPS Energie Pool Schweiz AG, Stiftung Alpines Energieforschungscenter AlpEnForCe e di più Persone correlate: Michael Räto Fritz, Maud Pierrine Tarret, Lars Giessmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurizio Togni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurizio Togni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurizio Togni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurizio Togni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maurizio Togni
Persone con il nome Maurizio Togni lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Ricerca e sviluppo
Servizi per consulenza manageriale
Produzione e fornitura di energia elettrica
Ricerca e sviluppo
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Maurizio Togni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maurizio Togni
Numero di pubblicazione: HR02-1005833613, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005515913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charrière, Bettina Isabelle, von Val-de-Charmey, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Togni, Maurizio, von Verzasca, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3005877, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
CEL Bedretto SA, in Bedretto, CHE-114.754.850, società anonima (FUSC no. 242 del 14.12.2015, Pubbl. 2537595).
Statuti modificati:
28.07.2016.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Orelli, Emilio, da Bedretto, in Bedretto, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Triulzi, Elio, da Lodrino, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due;
Orelli, Diego, da Bedretto, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due;
Togni, Maurizio, da Brione Verzasca, in Zurigo, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pini, Mauro, da Airolo, in Bedretto, presidente, con firma collettiva a due;
Leonardi, Ivan, da Bedretto, in Pollegio, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Leonardi, Damiano, da Bedretto, in Quinto, membro, con firma collettiva a due;
Losa, Edi, da Onsernone, in Verscio (Terre di Pedemonte), membro, con firma collettiva a due;
Tagliabue, Osvaldo, da Serravalle, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due;
Vicari, Damiano, da Caslano, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: 2537595, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
CEL Bedretto SA, in Bedretto, CHE-114.754.850, società anonima (FUSC no. 239 del 09.12.2015, Pubbl. 2529689).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Orelli, Diego, da Bedretto, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente con firma collettiva a due];
Togni, Maurizio, da Brione Verzasca, in Zurigo, presidente, con firma collettiva a due [finora: in Zurigo (Zürich), membro con firma collettiva a due].