Hugo Tobler
residente a Glarus, da Heiden Mandati attuali: BESE Hugo Tobler, VFKEK Hugo Tobler e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Tobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Tobler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hugo Tobler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hugo Tobler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hugo Tobler
Persone con il nome Hugo Tobler lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Fabbricazione di prodotti della pulizia e cosmetica
Commercio con macchine
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Fabbricazione di prodotti della pulizia e cosmetica
Privato con il nome Hugo Tobler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Tobler
Numero di pubblicazione: HR02-1005592936, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schweizer & Hispanisches Zentrum für Familie & Gemeinschaft, in Glarus, CHE-389.523.376, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385368).
Name neu:
Schweizer & Hispanisches Zentrum für Familie & Gemeinschaft in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Hugo, von Heiden, in Glarus, Präsident, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR01-1004773394, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Schweizer & Hispanisches Zentrum für Familie & Gemeinschaft, in Glarus, CHE-389.523.376, c/o Hugo Tobler, Obere Erlenstrasse 19, 8750 Glarus, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.10.2019.
Zweck:
Das "Schweizer & Hispanisches Zentrum für Familie & Gemeinschaft" ist ein gemeinnütziger nicht profitorientierter Verein, eine Nicht-Regierungs-Organisation "NGO" auf privater Basis. Der Verein setzt sich zum Ziel, spanisch sprechende Personen und Familien in der Integration in der Schweiz zu unterstützen, indem er diesen Personen Unterstützung und Begleitung bei Problemen mit Behörden, Schulen, Arbeitgebern, Verbänden und Gerichten etc. anbietet. Die Hilfe umfasst das Ausfüllen von Verträgen, Papieren und deren Übersetzung. Der Verein bietet aber auch Unterstützung in der Ausübung bezüglich spezifischer Religion und Kultur spanisch sprechender Personen und Familien an. Regelmässsige Kurse und Seminare in Theologie sowie Musik und Kultur sind ein Bestandteil des Vereins.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen, freiwillige Zuwendungen (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.), Darlehen, Beiträge des Staates.
Eingetragene Personen:
Tobler, Hugo, von Heiden, in Glarus, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zambrano Muñoz, Pedro Homero, spanischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Marin Patino, Martha Elisabeth, spanische Staatsangehörige, in Glattpark (Opfikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thurnheer, Felix, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Liselotte, von Oberkirch, in Glarus, Kassierin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4283327, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GEBETEC GmbH, in Burgdorf, CHE-372.707.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, Publ. 1210831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Hugo, von Lutzenberg, in Burgdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Markus, von Schüpfen, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].