Mykola Titov
residente a Wohlen, da Ucraina Mandati attuali: Swiss Nano-Start Medestet GmbH Persone correlate: Lyudmyla Asova, Anastasiya Titova, René Bacchi-Titova Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mykola Titov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mykola Titov"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mykola Titov", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mykola Titov"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mykola Titov
Persone con il nome Mykola Titov lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Mykola Titov
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mykola Titov
Numero di pubblicazione: HR02-1005844904, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Swiss Nano-Start Medestet GmbH, in Wohlen (AG), CHE-161.255.819, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trifonova, Yuliia, ukrainische Staatsangehörige, in Mariupol (UA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asova, Lyudmyla, ukrainische Staatsangehörige, in Wohlen (AG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mariupol (UA), mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Titov, Mykola, ukrainischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mariupol (UA), mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3366193, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Swiss Steel Fire GmbH, in Vorderthal, CHE-161.255.819, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1508505).
Statutenänderung:
20.12.2016. 17.02.2017.
Firma neu:
Swiss Nano-Start Medestet GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Kosmetiksalons sowie den Handel, den Vertrieb und die Herstellung von Kosmetikartikeln und Produkten aller Art. Den Handel und die Vermietung von Apparaten, Maschinen, Ersatzteilen, Hilfsmitteln und Einrichtungen für die kosmetische Behandlung. Ferner die Unterrichtung und Ausbildung im Bereich der Kosmetik Technik (diverse Einzelkurse, Weiterbildungen und Masterklassen). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asova, Lyudmyla, ukrainische Staatsangehörige, in Mariupol (UA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Titov, Mykola, ukrainischer Staatsangehöriger, in Mariupol (UA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Trifonova, Yuliia, ukrainische Staatsangehörige, in Mariupol (UA), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6525806, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Swiss Steel Fire GmbH, in Galgenen, CH-130.4.017.779-3, bei René Bacchi, Spinnereistrasse 12, 8854 Siebnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohmaterialien aller Art, insbesondere mit Rohöl und dessen Derivaten;
kann Warentermin- und andere Finanz- und Derivatgeschäfte in Rohöl- und Ölprodukten abschliessen. Handel mit Patenten sowie der Produkte durch diese Patente. Hauptsächlich in der Schweiz jedoch auch im Ausland. Die Patente beziehen sich u.a. auf Anlagen zur Verminderung des Energieaufwands und der Stahlqualitätsverbesserung bei der Herstellung sowie Anlagen zur Energie-/Umweltbewussten Verbrennung von Pneus, Medikamenten etc. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 24.1.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Shemigon, Mykhailo, ukrainischer Staatsangehöriger, in Mariupol (UA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Titov, Mykola, ukrainischer Staatsangehöriger, in Mariupol (UA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bacchi, René, von Galgenen, in Galgenen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Titova, Anastasiya, italienische Staatsangehörige, in Kiew (UA), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.