Daniel Thürig
residente a Zürich, da Eich Mandati attuali: Liom Health AG Persone correlate: Adler Perotte, Bernd Wittner, Igor Lychagov e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Thürig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Thürig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Thürig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Thürig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Thürig
Persone con il nome Daniel Thürig lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Daniel Thürig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Thürig
Numero di pubblicazione: HR02-1005340071, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Spiden AG, in Freienbach, CHE-184.306.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166587).
Statutenänderung:
10.11.2021. 17.11.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 200'666.66 [bisher: CHF 143'333.33].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'666.66 [bisher: CHF 143'333.33].
Aktien neu:
20'066'666 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 14'333'333 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perotte, Adler, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thürig, Daniel, von Eich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittner, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6094768, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CoolTime GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.010.368-5, Bösch 63, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.03.2011.
Zweck:
Vermietung und Handel von Anhängern, insbesondere Kühlanhänger, Catering und Partyservice sowie Tätigkeiten und Dienstleistungen in sämtlichen, mit diesen Branchen zusammenhängenden Geschäftsbereichen sowie im Inkasso;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 17.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Thürig, Daniela, von Luzern, in Rain, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Thürig, Martin, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli, Josef, von Luzern, in Rain, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4997554, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Karton + Papier AG Muhen, in Muhen, CH-400.3.002.651-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 2, Publ. 4508210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thürig, Daniel, von Triengen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.