Dr. Claude Eric Thomann
residente a Gümligen, da Walterswil (BE) Mandati attuali: Patronale Personalfürsorgestiftung der Firma Dr. E. Gräub AG, Dr. E. Gräub AG Persone correlate: Stefanie Freitag, Marlene Dos Santos Barbosa, Fabian Ertel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Claude Eric Thomann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Claude Eric Thomann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Claude Eric Thomann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Claude Eric Thomann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claude Eric Thomann
Persone con il nome Claude Eric Thomann lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Esercizio di una casse pensioni
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Privato con il nome Claude Eric Thomann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claude Eric Thomann
Numero di pubblicazione: 2270507, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Securitas Management AG, in Bern, CHE-295.836.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, Publ. 6328156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühn, Richard Prof. Dr., von Meikirch, in Marly, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Claude, von Walterswil BE, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].
Numero di pubblicazione: 5782240, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
santémedia AG, in Bern, CH-035.4.036.899-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 5, Publ. 5148586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Rudolf, von Grenchen, in Thalwil, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Claude Eric, von Walterswil BE, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5132078, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
santémedia GmbH (santémedia Sàrl), in Bern, CH-035.4.036.899-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 6, Publ. 4870798).
Statuten neu:
26.06.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.06.2009 und Bilanz per 01.01.2009 mit Aktiven von CHF 554'226.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 443'647.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
santémedia AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(santémedia SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verbreitung von medizinischen und anderen gesundheitsrelevanten Informationen über verschiedenste Kanäle und Medien an eine breite Oeffentlichkeit (TV, Radio, Printmedien, Internet etc.) sowie als Full-Service Agentur im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudenmann, Gerhard Paul, von Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Thomann, Claude Eric, von Walterswil BE, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Schnider, Rudolf, von Grenchen, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.