Yoe D. Thoeng
residente a Uitikon Waldegg, da Paesi Bassi Mandati attuali: Thoeng & Cutler GmbH Persone correlate: Sandra J. Cutler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yoe D. Thoeng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yoe D. Thoeng"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yoe D. Thoeng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yoe D. Thoeng"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yoe D. Thoeng
Persone con il nome Yoe D. Thoeng lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Yoe D. Thoeng
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yoe D. Thoeng
Numero di pubblicazione: HR02-1005734159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InterCigars SA, bisher in Appenzell, CHE-101.640.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100787).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
c/o MTN Treuhand AG, Obere Heslibachstrasse 8, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Tabakwaren, Spirituosen, Kolonialwaren und «Luxusgütern/Genussmitteln» aller Art, einschliesslich deren Rohstoffe und Zubehörprodukte. Insbesondere den Import/Export, sowie den internationalen Vertrieb von Premiumcigarren und deren Komplementärprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoeng, Yoe Djien, niederländischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Inauen-Manser, Emil, von Appenzell, in Schlatt-Haslen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Raphaël, von Mörschwil, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6054010, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Bisil AG, in Appenzell, CH-310.3.000.696-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 3, Publ. 5160698).
Statutenänderung:
23.02.2011.
Firma neu:
InterCigars SA.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Tabakwaren, Spirituosen, Kolonialwaren und 'Luxusgütern/Genussmitteln' aller Art (einschliesslich deren Rohstoffe und Zubehörprodukte);
insbesondere der Import/Export, sowie der internationale Vertrieb von Premiumcigarren und deren Komplementärprodukten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Sibille, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoeng, Yoe Djien, niederländischer Staatsangehöriger, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Inauen-Manser, Emil, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Mitglied, mit Einzelunterschrift.