José Theler
residente a Sierre, da Sierre/Siders Mandati attuali: José Theler Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "José Theler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "José Theler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "José Theler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "José Theler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome José Theler
Persone con il nome José Theler lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altre macchine
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome José Theler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: José Theler
Numero di pubblicazione: HR02-1004592294, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Milchproduzenten-Genossenschaft Susten-Leukergrund, in Leuk, CHE-103.314.843, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 08.08.1997, S.5674).
Statutenänderung:
25.08.2011.
Firma neu:
Milchproduzenten-Genossenschaft Susten-Leukergrund in Liquidation. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Florian Molling, Feithierenstrasse 149, 3952 Susten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Armand, von Embd, in Leuk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier;
Ruckli, Peter, von Malters, in Susten (Leuk), Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier;
Theler, Josef, von Ausserberg, in Susten (Leuk), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6690818, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Leuk, in Leuk, CH-600.5.000.975-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2005, S. 18, Publ. 2666312).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft Leuk in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.04.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Herrn Florian Molling , Feithierenstrasse 149, 3952 Susten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Armand, von Embd, in Leuk, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier];
Lötscher, German, von Agarn, in Leuk, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Molling, Ignaz, von Oberems, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Theler, Josef, von Ausserberg, in Leuk, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier];
Molling, Florian, von Oberems, in Susten (Leuk), Liquidator, mit Einzelunterschrift.