Ndue Thaqi
residente a Küsnacht, da Küsnacht (ZH) Mandati attuali: Café Piccolino Ndue Thaqi GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ndue Thaqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ndue Thaqi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ndue Thaqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ndue Thaqi"
|
|
Ndue Thaqi
residente a Arth, da Kosovo Mandati attuali: Brentex AG, Baubig AG Persone correlate: Fatos Krasniqi, Fatos Krasniqi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ndue Thaqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ndue Thaqi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ndue Thaqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ndue Thaqi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ndue Thaqi
Persone con il nome Ndue Thaqi lavorano in questi rami economici
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Fornitura di servizi informatici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Fornitura di servizi informatici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Ndue Thaqi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ndue Thaqi
Numero di pubblicazione: HR02-1006078109, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006040082).
Statutenänderung:
28.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 175'113.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 152'589.55 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Brentex AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Niederbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006040082, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderkum, Thomas, von Kriens, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005793422, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Brentex GmbH, in Arth, CHE-192.489.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Fatos, von Luzern, in Arth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thaqi, Ndue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Inderkum, Thomas, von Kriens, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.