Stéphane Jean Bernard Tavernier
residente a Sion, da Sion e Saint-Maurice Mandati attuali: Olix-Consulting SA, Association Ukraine-Valais e di più Persone correlate: Sylwia Mounir-Molczanowska, Marie Antoinette Pitteloud, Jean-Daniel Antille e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stéphane Jean Bernard Tavernier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stéphane Jean Bernard Tavernier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stéphane Jean Bernard Tavernier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stéphane Jean Bernard Tavernier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stéphane Jean Bernard Tavernier
Persone con il nome Stéphane Jean Bernard Tavernier lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi fiduciari
Ricerca e sviluppo
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi fiduciari
Ricerca e sviluppo
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Stéphane Jean Bernard Tavernier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stéphane Jean Bernard Tavernier
Numero di pubblicazione: HR02-1005837442, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cabane de la Matze Sàrl, à Vex, CHE-315.326.713, société à responsabilité limitée (No. FOSC 249 du 22.12.2022, Publ. 1005636576).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tavernier, Stéphane, de Sion, à Sion, gérant, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005574310, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Olix-Consulting SA (Olix-Consulting AG) (Olix-Consulting LTD), à Sion, CHE-230.855.326, c/o FIDUCIAIRE AMETYS SA, Avenue de Tourbillon 100, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.09.2022.
But:
La société a pour but la gestion, promotion, construction, locations, rénovations et vente de biens immobiliers. Elle peut acquérir des biens matériels et immatériels, acheter et vendre des immeubles, participer à d'autres entreprises et les gérer, créer et gérer des succursales en Suisse et à l'étranger. En outre, la société pourra accomplir tout acte en rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par courrier et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Tavernier, Stéphane Jean Bernard, de Sion, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 14.09.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1005449443, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
La Grande Roche SA, à Sion, CHE-103.023.423, société anonyme (No. FOSC 84 du 01.05.2020, Publ. 1004881647).
Modification des statuts:
27.01.2021. 28.03.2022.
Nouvelles actions:
50 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 50 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDUCIAIRE AMETYS SA (CH-626.3.008.889-2), à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bussmann, Anton Josef, de Emmen, à Smithers (CA), président, avec signature individuelle [précédemment: Bussmann, Anton-Joseph, à Luzern];
Tavernier, Stéphane, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature individuelle. Selon déclaration du 28.03.2022, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].