Martina Tanner-Herzog
residente a Herznach, da Silenen e Möhlin Mandati attuali: Tanner Holz GmbH, Ha-Be Bauplanung & Systembau GmbH in Liquidation e di più Persone correlate: Andrin Tanner, Willi Herzog, Michael Walker Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martina Tanner-Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martina Tanner-Herzog"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martina Tanner-Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martina Tanner-Herzog"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martina Tanner-Herzog
Persone con il nome Martina Tanner-Herzog lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio con macchine
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio con macchine
Privato con il nome Martina Tanner-Herzog
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martina Tanner-Herzog
Numero di pubblicazione: HR02-1005957627, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Walutherm AG, in Zeiningen, CHE-103.747.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, S.0, Publ. 1156719).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung alternativer Heizsysteme, insbesondere Handel mit Wärmepumpen sowie anderen verwandten Systemen der umweltfreundlichen Wärmegewinnung aus Luft, Wasser und Erde. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahrer Treuhand AG (CHE-105.607.718), in Möhlin, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner-Herzog, Martina, von Silenen und Möhlin, in Herznach-Ueken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sisseln].
Numero di pubblicazione: HR02-1004906279, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
tfs Hauswartungen GmbH, in Zeiningen, CHE-291.638.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004824157).
Firma neu:
tfs Hauswartungen GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil:, c/o Mahrer Treuhand AG, Hauptstrasse 22, 4313 Möhlin. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner-Herzog, Martina, von Möhlin, in Sisseln, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Tanner, Daniela, von Escholzmatt-Marbach, in Drei Höfe, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Mahrer Treuhand AG (CHE-105.607.718), in Möhlin, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR01-1004824157, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
tfs Hauswartungen GmbH, in Zeiningen, CHE-291.638.344, Römerstrasse 26, 4314 Zeiningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2020.
Zweck:
Hauswartungen, d.h. Unterhalt von Liegenschaften inklusive Umgebungsarbeiten sowie Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen gründen, Beteiligungen halten sowie Wertschriften, Patente, Lizenzen und Immobilien erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 30.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tanner-Herzog, Martina, von Möhlin, in Sisseln, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tanner, Daniela, von Escholzmatt-Marbach, in Drei Höfe, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.