Angela Ursula Tanner
residente a Klosters, da Domat/Ems Mandati attuali: Beo Aquatec GmbH, Navis Treuhand AG Persone correlate: Lorenz Künzi, Maria Gujan, Sandro Schopp e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Angela Ursula Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Angela Ursula Tanner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Angela Ursula Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Angela Ursula Tanner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Angela Ursula Tanner
Persone con il nome Angela Ursula Tanner lavorano in questi rami economici
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Servizi fiduciari
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Servizi fiduciari
Privato con il nome Angela Ursula Tanner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Angela Ursula Tanner
Numero di pubblicazione: HR01-1005647007, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beo Aquatec GmbH, in Adelboden, CHE-352.396.155, Strubelweg 20, 3715 Adelboden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.12.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Projektierung, Ausführung, Montage und Wartung von Wasserversorgungsanlagen, Quellen, Reservoirs, Rohrleitungsanlagen aller Art, insbesondere von Anlagen für Wasser, Abwasser, Löschwasser, Beschneiung oder Fernheizung sowie die Ausführung und der Unterhalt von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Solaranlagen. Zudem erbringt die Gesellschaft weitere Beratungsleistungen in allen branchenbezogenen Fragen der Wasser- und Gebäudetechnik für Neubauten und Gebäudesanierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften bereitstellen sowie alle Geschäfte eingehen und abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 27.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Künzi, Lorenz, von Adelboden, in Brienzwiler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tanner, Angela Ursula, von Domat/Ems, in Klosters, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005409340, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Markutt Treuhand AG, in Davos, CHE-106.779.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633784).
Domizil neu:
c/o Navis Treuhand AG, Promenade 56 B, 7270 Davos Platz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markutt, Christian, von Klosters-Serneus, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Markutt-Bertogg, Verena, von Klosters-Serneus, in Davos, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Reto, von Konolfingen, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schopp, Sandro, von Waldkirch, in Luzein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Angela Ursula, von Domat/Ems, in Klosters, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Joela, von Klosters, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361763, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Guyan Treuhand + Revision AG, in Davos, CHE-114.873.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005183067).
Statutenänderung:
13.12.2021.
Firma neu:
Navis Treuhand AG.
Domizil neu:
Promenade 56 B, 7270 Davos Platz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Treuhand- und Revisionsbüros und die Erbringung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basig, Daniel, von Valendas und Chur, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soguel, Jacques, von Val-de-Ruz, in Davos Platz (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Reto, von Konolfingen, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift, Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Schopp, Sandro, von Waldkirch, in Luzein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Angela Ursula, von Domat/Ems, in Klosters, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Joela, von Klosters, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Klosters (CHE-352.045.879).