Marco Summermatter
residente a Glis, da Staldenried Mandati attuali: Summermatter Architekten AG Persone correlate: Luca Summermatter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Summermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Summermatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Summermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Summermatter"
|
|
Marco Summermatter
residente a Glis, da Randa Mandati attuali: Verein KITA BRIG SÜD Persone correlate: Mathias Witschard, Rinaldo Andereggen, Samira Heinzmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Summermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Summermatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Summermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Summermatter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Summermatter
Persone con il nome Marco Summermatter lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Altri servizi sociali
Uffici di architettura e ingegneria
Altri servizi sociali
Privato con il nome Marco Summermatter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Summermatter
Numero di pubblicazione: HR02-1005913229, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Summermatter Architekten AG, in Brig-Glis, CHE-250.785.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S.0, Publ. 6349984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Norbert, von Staldenried, in Brig-Glis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Marco, von Staldenried, in Brig-Glis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Summermatter, Luca, von Staldenried, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005207692, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein KITA BRIG SÜD, in Brig-Glis, CHE-412.667.213, Englisch-Gruss-Strasse 45, 3902 Glis, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2021. 01.06.2021.
Zweck:
Der Verein bezweckt die familienergänzende und ausserschulische Betreuung, insbesondere: den Betrieb einer Kindertagesstätte für Säuglinge und Kleinkinder, den Betrieb einer Kindertagesstätte für die Betreuung von Kindern verschiedener Altersgruppen im Vorschulalter, den Betrieb einer schulergänzenden Tagesbetreuung für Kinder der Stufen 1H - 11H und den Betrieb eines Mittagstisches. Der Verein ist nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Beiträge der Eltern, Beiträge der öffentlichen Hand, Spenden, Erlös aus Vereinsanlässen und Vereinsaktionen sowie aus dem Ertrag des Vermögens.
Eingetragene Personen:
Kraft, Ursula, von Goms, in Glis (Brig-Glis), Vizepräsidentin und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amoos, Patrick Pierre, von Crans-Montana, in Brig (Brig-Glis), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Marco, von Randa, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzen, Paul, von Simplon, in Gondo (Zwischbergen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CHE-107.484.496), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6349984, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Summermatter Architekten AG, in Brig-Glis, CH-600.3.014.648-2, Obere Briggasse 124, 3902 Glis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2011.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros mit allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Errichten von Expertisen und Schatzungen sowie Erwerb und Verkauf von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernehme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Architekturbüro Summermatter' (CH-600.1.002.510-9), in Brig-Glis, gemäss Vertrag vom 01.09.2011 und Übernahmebilanz per 30.06.2011 mit Aktiven von CHF 755'734.45 und Passiven von CHF 78'251.95, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 577'482.50 als Forderung gutgeschrieben werden..
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Summermatter, Norbert, von Staldenried, in Brig-Glis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Summermatter, Marco, von Staldenried, in Brig-Glis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.