Andrea Sulzer
residente a Waldenburg, da Meiringen Mandati attuali: Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, Lädeli & Kaffi Alte Wacht Persone correlate: Güvengül Köz Brown, Stephan Thomas Jenny, Pascal Ryf e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Sulzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Sulzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Sulzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Sulzer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Sulzer
Persone con il nome Andrea Sulzer lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Commercio di prodotti alimentari
Altre servici in educazione
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Andrea Sulzer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Sulzer
Numero di pubblicazione: HR02-1005866739, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, in Basel, CHE-106.233.164, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltwein Agnetti, Karin, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Köz Brown, Güvengül, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005733564, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Volkshochschule und Senioren Universität beider Basel, in Basel, CHE-106.233.164, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606670).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Dr. Adrian, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Portmann, Adrian, von Flühli].
Numero di pubblicazione: HR02-1005717956, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
the movement, bisher in Pratteln, CHE-288.649.850, Verein (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566135).
Statutenänderung:
13.02.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Frobenstrasse 66, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzer, Andrea, von Meiringen, in Waldenburg, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Marc, von Bellikon, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasse, Clara Luise, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Del Rio, Lucas, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Bottmingen, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandchamp, Anne-Chatherine, von Puidoux, in Pratteln, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flendrie, Lorenz, von Bretzwil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erdogandan, Coskun, von Basel, in Oberwil (BL), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].