Ludwig Stutz
residente a Islisberg, da Arni (AG) e Islisberg Mandati attuali: L. & M. Stutz-Job GmbH Persone correlate: Maja Stutz-Job Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ludwig Stutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ludwig Stutz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ludwig Stutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ludwig Stutz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ludwig Stutz
Persone con il nome Ludwig Stutz lavorano in questi rami economici
Servizi agricoltura
Servizi agricoltura
Privato con il nome Ludwig Stutz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ludwig Stutz
Numero di pubblicazione: 2187253, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dimorep AG, in Islisberg, CHE-103.284.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, Publ. 6231724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Ludwig, von Islisberg, in Islisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Paula, von Islisberg, in Islisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Andreas, von Islisberg, in Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6231724, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dimorep AG, in Islisberg, CH-400.3.005.991-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2002, S. 1, Publ. 489566).
Statutenänderung:
15.06.2011.
Zweck neu:
Betrieb einer Reparaturwerkstätte für das Autogewerbe, insbesondere Reparatur von Dieselmotoren;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Higewo Treuhand & Revisions AG (CHE-100.651.327), in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Ludwig, von Islisberg, in Islisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Paula, von Islisberg, in Islisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2832250, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
L. & M. Stutz-Job GmbH, in Islisberg, CH-400.4.026.515-1, Dorfstrasse 28, 8905 Islisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2005.
Zweck:
Planung und Ausführung von Arbeiten für Dritte auf dem Sektor Landwirtschaft, Kommunalwesen, Tiefbau aller Art, Gartengestaltungen, Ackerbau und Feldwirtschaft. Die Firma kann dies tun in Eigenregie, als Auftraggeber oder als Generalunternehmer;
kann Liegenschaften, Maschinen, Gerätschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Stutz-Job, Maja, von Islisberg und Birmensdorf ZH, in Islisberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Stutz, Ludwig, von Islisberg, in Islisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.