Peter Stüssi-Elmer
residente a Rüti GL, da Glarus Süd e Glarus Mandati attuali: Stiftung Alp Vorderdurnachtal, Stiftung Alp Bodmen Persone correlate: Mathias Schuler, Alfred Schindler, Eugen Streiff-Dürst e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Stüssi-Elmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Stüssi-Elmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Stüssi-Elmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Stüssi-Elmer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Stüssi-Elmer
Persone con il nome Peter Stüssi-Elmer lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Peter Stüssi-Elmer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Stüssi-Elmer
Numero di pubblicazione: 1234895, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Interessengemeinschaft Skilift Huob Genossenschaft, in Glarus Süd, CHE-100.655.466, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156462).
Firma neu:
Interessengemeinschaft Skilift Huob Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.10.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o UMBERG TREUHAND AG , Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rast-Schuler, Maya, von Glarus Nord und Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi-Elmer, Peter, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhyner-Frasson, Rolf, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kundert-Schuler, Fridolin, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Liquidatorin [bisher: Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung];
Staiger-Bertschi, Denise, von Glarus Süd und Kreuzlingen, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Liquidatorin [bisher: Mitglied und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051)[CH-160.3.003.084-6], in Glarus, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 6157054, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Milchgenossenschaft Rüti GL, in Rüti GL, CH-160.5.002.630-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2004, S. 8, Publ. 2452014).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler-Schiesser, Mathias, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Vizepräsidenten und Aktuar [bisher:von Braunwald und Rüti GL, in Rüti GL];
Kundert, Fridolin Mathias, 1966, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Präsidenten [bisher:von Rüti GL und Luchsingen, in Rüti GL];
Stüssi-Elmer, Peter, von Glarus Süd und Glarus, in Rüti GL (Glarus Süd), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten und Aktuar [bisher:von Rüti GL und Riedern, in Rüti GL].
Numero di pubblicazione: 6156462, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Interessengemeinschaft Skilift Huob, in Rüti GL, CH-160.5.002.591-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2007, S. 5, Publ. 3945284).
Firma neu:
Interessengemeinschaft Skilift Huob Genossenschaft .
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast-Schuler, Maya, von Glarus Nord und Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Näfels und Rüti GL, in Rüti GL];
Kundert-Schuler, Fridolin, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Rüti GL und Luchsingen, in Rüti GL];
Stüssi-Elmer, Peter, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Rüti GL, in Rüti GL];
Staiger-Bertschi, Denise, von Glarus Süd und Kreuzlingen, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Rüti GL, in Rüti GL];
Rhyner-Frasson, Rolf, von Glarus Süd, in Rüti GL (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Elm, in Rüti GL].