Christof Stübi
residente a Felben-Wellhausen, da Römerswil Mandati attuali: Gebr. Stocker Tiefbau AG Persone correlate: Heinz Stocker, Urs Stocker Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Stübi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Stübi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christof Stübi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christof Stübi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christof Stübi
Persone con il nome Christof Stübi lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Christof Stübi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christof Stübi
Numero di pubblicazione: HR02-1006069549, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gebr. Stocker Tiefbau GmbH, in Lindau, CHE-113.020.900, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815389).
Statutenänderung:
17.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 3'443'040.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 779'965.51 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Gebr. Stocker Tiefbau AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Urs, von Wädenswil, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Stocker, Heinz, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Stübi, Christof, von Römerswil, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005661450, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STUTZ AG Bauunternehmung, in Hefenhofen, CHE-107.091.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005509030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Roger, von Oberegg, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gort, Christoph, von Pfäfers, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederer, Roger, von Wolfhalden, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stübi, Christof, von Römerswil, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Reto, von Jonschwil, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weder, Andreas, von Diepoldsau, in Lustmühle (Teufen (AR)), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005494063, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
STUTZ AG Bauunternehmung, in Hefenhofen, CHE-107.091.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005388134).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gort, Christoph, von Pfäfers, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stübi, Christof, von Römerswil, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.