Konrad Stritt
residente a Ingenbohl, da Germania Mandati attuali: BG Ingénieurs Conseils SA Persone correlate: Carel Reinhardus, Adrien Yan Ghislain Motte, Fabien Jean Abel Depenne e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Konrad Stritt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Konrad Stritt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Konrad Stritt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Konrad Stritt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Konrad Stritt
Persone con il nome Konrad Stritt lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Konrad Stritt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Konrad Stritt
Numero di pubblicazione: 6763446, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ARP André Rotzetter + Partner AG, Ingenieure und Planer, in Baar, CH-170.3.006.553-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6491112).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARP André Rotzetter + Partner Zürich AG, Ingenieure und Planer, in Zürich (CH-020.3.024.973-0), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2012 und Bilanz per 31.03.2012. Aktiven von CHF 2'591'968.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'434'091.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARP André Rotzetter + Partner Schwyz AG, Ingenieure und Planer, in Schwyz (CH-130.4.011.389-6), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2012 und Bilanz per 31.03.2012. Aktiven von CHF 2'008'051.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'366'929.02 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
ARP Ingenieure und Berater AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hufschmid, Peter, von Diegten, in Spiegel bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Aarburg, Josef, von Genève und Kaltbrunn, in Gümligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotzetter, André, von Fribourg und Zug, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chaix, Olivier François, von Genève, in Satigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neff, Pius Bruno, von Appenzell, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rozier, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Heinz, von Muotathal, in Schwyz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Marc, von Eriswil, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz];
Stritt, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettling, Peter, von Lauerz, in Lauerz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwengeler, Roland, von Winterthur, in Bubikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Michel, von Werthenstein, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldispühl-Korner, Andrea, von Willisau, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6485336, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ARP André Rotzetter + Partner Schwyz AG, Ingenieure und Planer, in Schwyz, CH-130.4.011.389-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, S. 0, Publ. 6292040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Hugo, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brentini, Jean-Claude, von Campello, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallati, Franz Josef, von Glarus Nord, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Ralf, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritt, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Brunnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rotzetter, André, von Fribourg und Zug, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Fribourg, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bisang, Peter, von Eschenbach LU, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Suter, Heinz, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muotathal, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].